Ասում են որ միшյն հшնճшրները կшրող են լուծել այս մшթեմшտիկшկան թեստը

Այս ապշեցուցիչ մաթեմատիկական հանելուկը շրջանառվում է առցանց՝ գրավելով մարդկանց այն պնդումներով, որ միայն հանճարները կարող են լուծել այն:

Դա գուցե մի փոքր չափազանցություն է, բայց օգտատերերն արդեն երեք տարի է, ինչ հակասում են միմյանց «ճիշտ» պատասխան բերելով:

Եթե ​​դուք կարող եք հիմնավորել ձեր լուծումը տրամաբանական եզրակացությամբ, թեև գուցե չկարողանաք այն անմիջապես գրել, ապա մեծ հավանականություն կա, որ դուք գտել եք հետևյալ լուծումներից մեկը:

Պատասխան 1. 33 × 33 = 36

Այս մեթոդը կոչվում է «թվերի գումարի արտադրյալ»: Այս կոնկրետ օրինակում սա նշանակում է.

11 × 11-ը կարող է գրվել նաև որպես (1 + 1) x (1 + 1): 1 + 1 = 2, ուստի (2) հավասարման ձախ կողմը x (2) է և 2 × 2 = 4: 4-ը թվերի (1 + 1) գումարի արտադրյալն է (2 x 2):

Հաջորդը, 22 × 22-ը դառնում է (2 + 2) x (2 + 2), որը հավասար է (4) x (4) և 4 × 4 = 16: Սա նաև տրված պատասխանն է, ուստի այս մեթոդը համահունչ է: Այսպիսով, կիրառեք նույն մեթոդը երրորդ և վերջնական հավասարման համար.

33 × 33-ը դառնում է (3 + 3) x (3 + 3), որը դառնում է (6) x (6), ապա 6 × 6 = 36:

Ամփոփված:

11 x 11 = (1 + 1) x (1 + 1) = (2) x (2) = 4
22 x 22 = (2 + 2) x (2 + 2) = (4) x (4) = 16
33 x 33 = (3 + 3) x (3 + 3) = (6) x (6) = 36

Պատասխան 2. 33 × 33 = 18

Այս երկրորդ մեթոդը կոչվում է «արտադրյալի թվանշանների գումար»։

11 × 11 = 121 և ստուգիչ գումարը հաշվարկելու համար գումարվում են բոլոր թվանշանները 1 + 2 + 1 = 4: Նմանապես, 22 × 22 = 484 և 4 + 8 + 4 = 16, ինչը կրկին կատարում է հանելուկի պահանջը: .

Երրորդ և վերջնական հավասարման համար 33 × 33 = 1089: Թվանշանները գումարելով ստանում եք 1 + 0 + 8 + 9 = 18: Օգտագործելով այս մեթոդը, վերջնական պատասխանը 18 է:

Ամփոփված:

11 x 11 = 121 -> 1 + 2 + 1 = 4
22 x 22 = 484 -> 4 + 8 + 4 = 16
33 x 33 = 1089 -> 1 + 0 + 8 + 9 = 18

Վերոնշյալ երկու լուծումները ամենատարածված պատասխաններն են, բայց բանավեճը շարունակվում է: Առնվազն երեք այլ լուծում կա, որոնցից մեկը ևս կներկայացնենք ձեզ․

Պատասխան 3. 33 x 33 = 64

Այս մոտեցումը չունի այնպիսի հնչեղ անվանում, ինչպիսին նախկիններն էին, բայց այն ավելի պարզ է և յուրաքանչյուր տողի համար անհրաժեշտ է միայն մեկ թվաբանական գործողություն:

Նայելով աջ կողմին՝ պետք է նկատել, որ և՛ 4-ը, և՛ 16-ը քառակուսի թվեր են: Այս ենթադրությամբ, ձախ կողմում փնտրեք հաշվարկման եղանակ:

Ամփոփված:

11 x 11 -> 4^1 = 4
22 x 22 -> 4^2 = 16
33 x 33 -> 4^3 = 64